Web1985-1986 : vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation. 1986-1988 : vice-président de la Chambre des représentants. 1988-1995 … WebNov 17, 2016 · A cette occasion, M. Charles-Ferdinand Nothomb, ministre d’Etat belge, ancien président de la Chambre des représentants de Belgique e 2016-11-17 - Entretien réalisé par Lassâad BEN AHMED Le développement régional et le chômage des femmes rurales ont été au centre d’un colloque tenu cette semaine à Gammarth. A cette occasion ...
Charles-Ferdinand Nothomb Connaître la Wallonie
WebOct 2, 2009 · Charles- Ferdinand Nothomb ministre d’Etat, ancien président de la Chambre, ancien président du PSC, est aujourd’hui très actif au sein du Mouvement européen après l’avoir présidé. Cela ne l’empêche pas de toujours observer l’évolution institutionnelle belge. Après 10 ans de silence, il revient avec un livre qui lui ressemble : faisons, dit-il, un plan de … Web1857 Belgium - Jean-Baptiste and Alphonse Nothomb Comemorative Medal for his Public Works Contributions to the Poor by Léopold Wiener Obverse: ALPHONSE NOTHOMB MINISTRE DE LA JUSTICE-- Bearded bust of Nothomb facing left.// Reverse: A L' AUTEUR DU PROJET DE LOI SUR LA CHARITE/ 1857 / ENERGIE/ L G/ TALENT-- A light post in front of … college football offseason workout programs
Stupeur Et Tremblements D Amelie Nothomb Fiche De
WebNothomb: Ministre des Affaires étrangères et des Finances (4) Albert Goblet d'Alviella (1790-1873) Libéral: 16 avril 1843 – 30 juillet 1845 (2 ans, 3 mois et 14 jours) 7 Adolphe Dechamps (1807-1875) Catholique: 30 juillet 1845 – 12 août 1847 (2 ans et 13 jours) Van de Weyer: Ministre des Affaires étrangères http://dictionnaire.sensagent.com/Jean-Baptiste%20Nothomb/fr-fr/ WebCharles-Ferdinand Nothomb - PSC Ministre d'État : Président honoraire de la Chambre des représentants : Né à Bruxelles le 3 mai 1936 Docteur en droit (UCL) Licencié en sciences économiques (UCL) Ancien chargé de cours 1962-1965 : président national des Jeunes PSC 1965-1986 et 1989-1996 : conseiller communal (Habay) 1968-1995 : membre ... college football officials pay per game